Kurt Nygård Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOTAL WIND GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.230' DKK TOTAL WIND A/S (2014) |
Største underskud: | -60.307' DKK TOTAL WIND GROUP A/S (2016) |
Største egenkapital: | 63.525' DKK TOTAL WIND GROUP A/S (2014) |
Største gæld: | 148.167' DKK TOTAL WIND A/S (2016) |
Flest årsværk: | 456 årsværk hos TOTAL WIND GROUP A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af KNL INVESTMENTS ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1232376306
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 i TOTAL WIND GROUP A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Nygård Laursen i 3 år 3 måneder, inden stoppet d. 30. september 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 16.044' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KNL INVESTMENTS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
NRE GROUP A/S
Via KNL INVESTMENTS ApS -
NRE DENMARK A/S
Via NRE GROUP A/S -
Komplementarselskabet World Trade Center DK ApS
Via NRE DENMARK A/S -
World Trade Center P/S
Via Komplementarselskabet World Trade Center DK ApS -
WORLD TRADE CENTER DK A/S
Via World Trade Center P/S -
ØG Projekt Komplementarselskab ApS
Via NRE DENMARK A/S -
Projekt Ans ApS
Via NRE DENMARK A/S -
NRE COPENHAGEN A/S
Via NRE GROUP A/S -
NRE Real Estate A/S
Via KNL INVESTMENTS ApS -
NRE REAL ESTATE DENMARK A/S
Via NRE Real Estate A/S -
FINSENSVEJ ApS
Via NRE REAL ESTATE DENMARK A/S -
TRØJBORGVEJ ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via NRE REAL ESTATE DENMARK A/S -
Fortkaj 30 Nordhavn ApS
Via NRE REAL ESTATE DENMARK A/S -
The Silo ApS
Via Fortkaj 30 Nordhavn ApS -
Restaurant Silo Nordhavn A/S
Via Fortkaj 30 Nordhavn ApS -
Frederiksberg Alle 41 ApS
Via NRE REAL ESTATE DENMARK A/S -
Frederiksberg Mad- & Kulturhus ApS
Via Frederiksberg Alle 41 ApS -
Havneøen E + G A/S
Via NRE REAL ESTATE DENMARK A/S
Direktørposter (1)
-
KNL INVESTMENTS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
KNL INVESTMENTS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.02.2015
Registreringsdato: 17.02.2015 -
KNL INVESTMENTS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2015
Registreringsdato: 17.02.2015 -
TOTAL WIND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2010
Registreringsdato: 16.12.2010
Blå bog (fortsat)
Kurt har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2008 - 16.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2007 - 30.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Nygård Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KNL INVESTMENTS ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 9.823' DKK. Gennem sit holdingselskab KNL INVESTMENTS ApS har Kurt dermed også andele i NRE GROUP A/S (5-9.99%) & NRE Real Estate A/S (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Kurt Nygård Laursen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor KNL INVESTMENTS ApS landede et overskud på 3.414' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Bo Anders Olesen.