Esben Ryssel Kjeldsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 2007 (17 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SNB II KOMPLEMENTAR ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.198.474' DKK Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2021) |
Største underskud: | -5.668' DKK NORDHAVN EJENDOMME A/S (2015) |
Største egenkapital: | 5.061.120' DKK Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.803.247' DKK Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 117 årsværk hos Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SNB PRIVATE EQUITY II K/S (7 år 8 måneder) |
Seed: 713050146
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 i SNB II KOMPLEMENTAR ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Esben Ryssel Kjeldsen i 7 måneder, inden stoppet d. 5. februar 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. oktober 2024.
Direktørposter (3)
-
Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017 -
NORDHAVN EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017 -
EJENDOMSSELSKABET JENS BAGGESENS VEJ 47 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017
Repræsentant (2)
-
Gårdlauget Thomas Koppels Gade/Dirch Passers Gade
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.01.2023 -
Gårdlauget Ceres Allé 11
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.10.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2022 -
NORDHAVN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2017 -
EJENDOMSSELSKABET JENS BAGGESENS VEJ 47 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2017 -
de Linde Capital A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2019
Tidslinje (29)
-
PARKERINGSHUSET FINDERUPPARKEN APS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2023
Registreringsdato: 20.05.2023 -
Gårdlauget Thomas Koppels Gade/Dirch Passers Gade
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023
Blå bog (fortsat)
Esben har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
28.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Esben Ryssel Kjeldsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S) der præsenterede et overskud på 230.135' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i de Linde Capital A/S der præsenterede et underskud på 3.348' DKK.
Esben har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2007 til 2015 hos SNB PRIVATE EQUITY II K/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 193.569' DKK (Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.385' DKK (AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.056.371' DKK (Ejendomsselskabet Olav de Linde P/S (Nu: Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (SNB II KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Jakob de Linde.