Per Mikael Knudsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NICAM HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 37' DKK EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (2021) |
Største underskud: | -56' DKK EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (2018) |
Største egenkapital: | 194' DKK EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (2023) |
Største gæld: | 641' DKK EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af NICAM HOLDING A/S (7 måneder) |
Seed: 322668307
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 hos NICAM HOLDING A/S (tidligere NICAM FASTFOOD A/S) som Direktør. Titlen som Direktør havde Per Mikael Knudsen i 7 måneder, inden stoppet den 4. december 2007.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (5)
-
EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.07.2024
Registreringsdato: 24.07.2024 -
NICAM FASTFOOD ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.01.2008
Registreringsdato: 11.01.2008 -
NICAM FASTFOOD A/S (Nu: NICAM HOLDING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2007
Registreringsdato: 04.12.2007
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
01.11.2007 - 11.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2007 - 04.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab