Connie Reeh
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KOLDBÆK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Handelsgymnasiet Vestfyn S/I (6 år 9 måneder) |
Seed: 1397204618
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2010 i KOLDBÆK ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Connie Reeh i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 2. oktober 2013.
Dengang var virksomhedens branche indenfor reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fyns Dæk Service og Fyns Erhvervsbeklædning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Reeh service (Nu: Fyns Dæk Service og Fyns Erhvervsbeklædning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020 -
KOLDBÆK ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2013
Registreringsdato: 02.10.2013 -
KOLDBÆK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.08.2010
Registreringsdato: 03.08.2010
Blå bog (fortsat)
Connie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
03.08.2010 - 02.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Connie' netværk er Michael Nielsen.