Eskil Bielefeldt
Erhvervsaktiv siden: | 31. jul. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | RISKIT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 228.782' DKK PROGRESSIVE HOLDING 2018 ApS (Nu: Invest IT 3 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -92.178' DKK DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (2018) |
Største egenkapital: | 199.418' DKK AKSET A/S (2019) |
Største gæld: | 461.951' DKK DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (2022) |
Flest årsværk: | 326 årsværk hos DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING (15 år 8 måneder) |
Seed: 1035127531
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 ved RISKIT ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Eskil Bielefeldt i 5 måneder, før stoppet den 28. januar 2005.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. januar 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Split-Water ApS
Via BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING -
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB
Via BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING
Direktørposter (2)
-
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2008 -
BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2008
Bestyrelsesposter (16)
-
E 3 SPEDITION-TRANSPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
W8 Nordland P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2019 -
Sparta Logistics A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
DANIA GROUP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2022 -
Dania Connect A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2022 -
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2018 -
Trepco A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2022 -
SARGO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.09.2020 -
DANIA BE HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.10.2022 -
E 3-GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.08.2019 -
W88 Nordland P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2019 -
PRAVDA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2019 -
SVANE SHIPPING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2019 -
AFRIDANA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2016 -
FOXDAL GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2016 -
DLA Piper Denmark Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (203)
-
ASKHIMS EFTF. ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
ASKHIMS EFTF. ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
PROFLEX KEMI A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2023
Registreringsdato: 30.09.2023
Blå bog (fortsat)
Eskil har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Eskil Bielefeldt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.491' DKK. Igennem holdingselskabet BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB HOLDING har Eskil derfor også ejerandele i Split-Water ApS (15-19.99%) og BIELEFELDT ADVOKATANPARTSSELSKAB (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Eskil Bielefeldt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Eskil Bielefeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved PROGRESSIVE HOLDING 2018 ApS (Nu: Invest IT 3 ApS) der præsenterede et overskud på 228.782' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab der præsenterede et underskud på 92.178' DKK.
Eskil har i alt siddet i bestyrelsen hos 95 forskellige selskaber (heraf 39 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 16 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 6 måneder fra 2016 til i dag hos AFRIDANA A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 33.548' DKK (AKSET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.786' DKK (FB Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 196.735' DKK (AKSET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -40.906' DKK (FB Group ApS).
En af de forbindelser som går igen i Eskil' netværk er Jens-jacob Thuun Aarup.