Troels Brunholm Sylvest
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2010 (13 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUNHOLM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.170' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 20.607' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 38.283' DKK TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S (2023) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Troels Brunholm Holding ApS (7 år 5 måneder) |
Seed: 531687533
Det hele begyndte den dag i 2010 ved BRUNHOLM A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Troels Brunholm Sylvest i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 2012.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Troels Brunholm Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S
Via Troels Brunholm Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Troels Brunholm Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2017 -
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.02.2024
Registreringsdato: 16.02.2024 -
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN, SVENDBORG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN, SVENDBORG A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2019
Registreringsdato: 01.12.2019
Blå bog (fortsat)
Troels har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
19.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Ejer
01.06.2017 - 30.11.2019
Bestyrelsesmedlem
16.02.2018 - 09.01.2024
Ejer
01.12.2019 - 01.12.2019
Reel ejer
01.12.2019 - 15.08.2022
Reel ejer
16.08.2022 - 31.10.2022
Reel ejer
01.11.2022 - 09.01.2024
Ejerandel: 20,8% -
Bestyrelsesmedlem
16.02.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2019 - 15.08.2022
Reel ejer
16.08.2022 - 31.10.2022
Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Direktør
16.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20,8% -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2010 - 19.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Troels Brunholm Sylvest er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Troels Brunholm Holding ApS (ejer lige nu 52%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.420' DKK. Gennem sit holdingselskab Troels Brunholm Holding ApS har Troels dermed også andele i TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Troels Brunholm Sylvest, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Troels Brunholm Holding ApS landede et overskud på 3.968' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.156' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 20.607' DKK (TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.420' DKK (Troels Brunholm Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Sophia Linderød Sylvest.