Rune Bech Kjældgaard
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TRUSTZONE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 119.043' DKK AKTIESELSKABET HAVNEINVEST (2014) |
Største underskud: | -358.243' DKK Agat Management A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 505.336' DKK EURO MALL HOLDING A/S (2013-14) |
Største gæld: | 742.266' DKK Agat Management A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos TRUSTZONE ApS (Nu: TRUSTZONE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KJÆLDGAARD HOLDING ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 872181401
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 ved TRUSTZONE A/S (tidligere TRUSTZONE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune Bech Kjældgaard i 15 år, før stoppet den 15. august 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 228' DKK.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
ESPOO, FINNO 2006 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG 2006 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
KJÆLDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
K/S ESPOO, FINNO
Via ESPOO, FINNO 2006 ApS -
K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED
Via FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS -
K/S LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG
Via LANDSKRONA, LJUNGBY, LUND, TRELLEBORG 2006 ApS -
K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN
Via VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS -
K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG
Via ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS -
NORCAP MØRKHØJVEJ ApS
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS -
Kjældgaard Invest ApS
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS -
NORCAP ADMINISTRATION ApS
Via Kjældgaard Invest ApS -
Middelfart Ejendomsinvest ApS
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS -
Korskildevej 10 Aps
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS -
Adelvej ApS
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS -
RKJ Development ApS
Via KJÆLDGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (8)
-
NORCAP ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2015 -
RKJ Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2021 -
Middelfart Ejendomsinvest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2020 -
Korskildevej 10 Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2020 -
Kjældgaard Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2017 -
ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2007 -
Adelvej ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2021 -
KJÆLDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2005
Bestyrelsesposter (9)
-
NORCAP ADMINISTRATION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.2015 -
K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.07.2010 -
BOLIGGRUPPEN FYN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023 -
Kjældgaard Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.07.2017 -
K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2007 -
BOLIGGRUPPEN ERHVERV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023 -
BOLIGGRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023 -
NORCAP MØRKHØJVEJ ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.03.2022 -
Tech Town Odense A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (164)
-
K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
BG Byg Odense A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Tech Town Odense A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Rune har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
09.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rune Bech Kjældgaard ejer desuden også holdingselskabet Kjældgaard Invest ApS (ejer lige nu 76%). Gennem holdingselskabet Kjældgaard Invest ApS ejes der også andele i NORCAP ADMINISTRATION ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Rune Bech Kjældgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HOTELINVEST DANMARK A/S (Nu: Hotelinvest Danmark ApS) kunne fremvise et overskud på 93.212' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG kunne fremvise et underskud på 78.629' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 46.233' DKK (PROJEKTSELSKABET KØGE CENTRUM P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 60.668' DKK (Agat Management A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 206.485' DKK (NORCAP SYDHAVNSGADE ApS (Nu: Dionysos PropCo ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -24.399' DKK (KOMMANDITAKTIESELSKABET FREDERIKSSUND SHOPPINGCENTER).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Thomas Junker Guldborg.