Michael Nørregaard Wilkens
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WILKENS HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 7.925' DKK CONFIGIT A/S (2014) |
Største underskud: | -52.297' DKK CONFIGIT A/S (2020) |
Største egenkapital: | 59.193' DKK CONFIGIT A/S (2019) |
Største gæld: | 155.942' DKK AMBIENTE A/S (2023) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos 3Teknik A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af WILKENS HOLDING ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 370144923
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2004 hos WILKENS HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Michael Nørregaard Wilkens og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Michael nu bestreddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 561' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WILKENS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PINPOINTERS ApS
Via WILKENS HOLDING ApS -
Smooth Robotics ApS
Via WILKENS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
PINPOINTERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2008 -
WILKENS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2004
Bestyrelsesposter (9)
-
AMBIENTE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2020 -
Smooth Robotics ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.08.2021 -
DAN DRYER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2018 -
POUL RASMUSSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.02.2022 -
IntelliFinder A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2022 -
CADESIGN FORM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2022 -
TOOL DENMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2024 -
3Teknik A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2022 -
ECREO ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
BENTSEN EMBALLAGE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
TOOL DENMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
HM SYSTEMS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2023
Registreringsdato: 23.10.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Nørregaard Wilkens er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WILKENS HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.568' DKK. Igennem holdingselskabet WILKENS HOLDING ApS har Michael derfor også ejerandele i PINPOINTERS ApS (100%) samt Smooth Robotics ApS (5-9.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Nørregaard Wilkens, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Michael Nørregaard Wilkens har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos CONFIGIT A/S der præsenterede et overskud på 7.925' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos AMBIENTE A/S der præsenterede et underskud på 29.169' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 1 måned fra 2010 til 2022 hos POUL RASMUSSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 3.668' DKK (POUL RASMUSSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35.775' DKK (CONFIGIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 43.204' DKK (HM SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 553' DKK (PINPOINTERS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jørgen Andersen.