Miguel Kohlmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ICOPAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.111.451' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2023) |
Største underskud: | -999.143' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 3.870.493' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2018) |
Største gæld: | 2.674.881' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 261 årsværk hos LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ICOPAL ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 149656013
Erhvervskarrieren startede i 2008 ved ICOPAL ApS (tidligere ICOPAL A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Miguel Kohlmann i 7 år 9 måneder, før stoppet den 4. april 2016.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.111.451' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
H+H INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2018
Tidslinje (13)
-
LOGSTOR DENMARK HOLDING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
LOGSTOR HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021 -
H+H INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2018
Registreringsdato: 19.04.2018
Blå bog (fortsat)
Miguel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - 21.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2018 - 21.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.12.2009 - 04.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2008 - 04.04.2016
Bestyrelsesmedlem
24.07.2008 - 04.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Miguel Kohlmann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved H+H INTERNATIONAL A/S der præsenterede et overskud på 398.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved H+H INTERNATIONAL A/S der præsenterede et underskud på 283.000' DKK.
Miguel har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2008 til 2016 hos ICOPAL ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.111.451' DKK (ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 283.000' DKK (H+H INTERNATIONAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.678.000' DKK (H+H INTERNATIONAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 129.221' DKK (ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Miguel' netværk er Peter Klovgaard-jørgensen.