Troels Johansen Ambo
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | T.AMBO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.326' DKK ERIK SØRENSEN VIN A/S (2021) |
Største underskud: | -2.208' DKK ERIK SØRENSEN VIN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 25.309' DKK ERIK SØRENSEN VIN A/S (2014) |
Største gæld: | 43.152' DKK ERIK SØRENSEN VIN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos ERIK SØRENSEN VIN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af T. AMBO HOLDING ApS (12 år) |
Seed: 181003983
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2010 ved T.AMBO ApS i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Troels Johansen Ambo i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen den 1. januar 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor frisørsaloner. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 120' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T. AMBO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ERIK SØRENSEN VIN A/S
Via T. AMBO HOLDING ApS -
AmBer Wine Invest ApS
Via T. AMBO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
T. AMBO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2012 -
ERIK SØRENSEN VIN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2017 -
AmBer Wine Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
ERIK SØRENSEN VIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
AmBer Wine Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021 -
T.AMBO ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018 -
ERIK SØRENSEN VIN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2017
Registreringsdato: 01.01.2017
Blå bog (fortsat)
Troels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2010 - 01.01.2019
Ejerandel: 15% -
Direktør
01.03.2012 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
15.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,7%
Troels Johansen Ambo ejer desuden også holdingselskabet AmBer Wine Invest ApS (ejer lige nu 50%). Gennem holdingselskabet AmBer Wine Invest ApS ejes der også andele i ERIK SØRENSEN VIN A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Troels Johansen Ambo, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ERIK SØRENSEN VIN A/S landede et overskud på 4.326' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ERIK SØRENSEN VIN A/S landede et underskud på 2.208' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 120' DKK (T.AMBO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.208' DKK (ERIK SØRENSEN VIN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.882' DKK (ERIK SØRENSEN VIN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.301' DKK (AmBer Wine Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Morten Bergsten.