Lars Vibe Ringsted
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LVR HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.908' DKK EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) (2014) |
Største underskud: | -2.225' DKK EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 3.672' DKK EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) (2014) |
Største gæld: | 6.867' DKK EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af LVR HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 71590132
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 i LVR HOLDING ApS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Vibe Ringsted og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Lars nu besiddet i 16 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 598' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LVR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RealMæglerne Hallberg A/S
Via LVR HOLDING ApS -
RealMæglerne Hallberg Rødovre ApS
Via LVR HOLDING ApS -
RHT Invest ApS
Via RealMæglerne Hallberg Rødovre ApS -
aikopa ApS
Via LVR HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
RealMæglerne Hallberg A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2019 -
LVR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2008 -
RHT Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.09.2021 -
RealMæglerne Hallberg Rødovre ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
RealMæglerne Hallberg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2019
Tidslinje (12)
-
LAFANA Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
RealMæglerne Hallberg Rødovre ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
LAFANA Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.09.2021 - 31.12.2022
Direktør
16.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - 17.04.2024
Reel ejer
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Reel ejer og Direktør
24.05.2022 - 04.07.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
05.03.2020 - 21.12.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) fremviste et overskud på 3.908' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EJENDOMSMÆGLER NIELS HALD ØSTERBRO A/S (Nu: Østerbro af 01.04.2023 ApS) fremviste et underskud på 1.447' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 464' DKK (RealMæglerne Hallberg A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 747' DKK (RealMæglerne Hallberg Rødovre ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 450' DKK (boligkompetence ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.063' DKK (LVR HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Kasper Lassen Korsholm.