Glenn Erik Nørgaard-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | INMAX INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 4.602' DKK TIMENGO A/S (2018-19) |
Største underskud: | -60' DKK TIMENGO DPG A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 13.501' DKK TIMENGO A/S (2020-21) |
Største gæld: | 57.224' DKK TIMENGO A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos TIMENGO A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af INMAX INVEST ApS (19 år 10 måneder) |
Seed: 389211072
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2004 ved INMAX INVEST ApS med titlen som Stifter, Ejer og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Glenn Erik Nørgaard-Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter, Ejer og Direktør har Glenn nu bestreddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 127' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INMAX INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TIMENGO HOLDING ApS
Via INMAX INVEST ApS -
TIMENGO A/S
Via TIMENGO HOLDING ApS -
TIMENGO DPG A/S
Via TIMENGO HOLDING ApS -
Cloud Automize A/S
Via TIMENGO HOLDING ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
TIMENGO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2006 -
TIMENGO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.10.2016 -
INMAX INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
TIMENGO DPG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.12.2018 -
Cloud Automize A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Cloud Automize A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Cloud Automize A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Cloud Automize A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024
Blå bog (fortsat)
Glenn har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,66% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2008 - Stadig aktiv
Direktør
10.10.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.12.2016 - 14.12.2018
Reel ejer
15.12.2018 - 21.07.2024
Reel ejer
22.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2024 - 27.06.2024
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.02.2017 - 12.02.2020
Ejerandel: 25%
Glenn Erik Nørgaard-Nielsen ejer desuden også holdingselskabet TIMENGO HOLDING ApS (ejer lige nu 33,33%). Gennem holdingselskabet TIMENGO HOLDING ApS ejes der også andele i TIMENGO A/S (90-99.99%), TIMENGO DPG A/S (66.66-89.99%) og Cloud Automize A/S (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor TIMENGO A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.602' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.002' DKK (TIMENGO DPG A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 5.217' DKK (TIMENGO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.451' DKK (TIMENGO DPG A/S).
En af de forbindelser som går igen i Glenn' netværk er Martin Lundsgaard.