Lars Tavsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS TAVSEN HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 22.759' DKK C4U HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -9.145' DKK EJENDOMSSELSKABET EDITHSVEJ 2B, GLOSTRUP A/S (2023) |
Største egenkapital: | 72.675' DKK C4U HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 56.482' DKK CLAUS LÜTZHØFT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Direktør af K/S GIVE (19 år 9 måneder) |
Seed: 1938334676
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2004 ved LARS TAVSEN HOLDING A/S (tidligere TAVSEN ApS) i hvervet som Direktør, Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Lars Tavsen i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 26. august 2011.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 1.721' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LARS TAVSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
Gl. Mølle Plantage
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
K/S GIVE
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
BETA INVEST ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
LAMO INVEST ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
FRICK A/S
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
SOEBYE INVEST ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
Leg-Med ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
KANOMA ApS
Via LARS TAVSEN HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
LARS TAVSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2012 -
LAMO INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2011 -
SOEBYE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.2021 -
ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
LARS TAVSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2012 -
VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2011 -
FRICK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.03.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (56)
-
K/S GIVE (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
K/S GIVE (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.02.2024
Registreringsdato: 05.02.2024 -
Dæmningen 66-68 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.12.2022 - Stadig aktiv
Direktør
03.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Reel ejer
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør
03.11.2021 - Stadig aktiv
Ejer
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via LARS TAVSEN HOLDING A/S -
Stifter og Ejer
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49%
Lars Tavsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS TAVSEN HOLDING A/S (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 14.960' DKK. Gennem sit holdingselskab LARS TAVSEN HOLDING A/S har Lars dermed også andele i VOGNMANDSFORRETNINGEN BJARNE MADSEN. GIVE ApS (33.34-49.99%), K/S GIVE (Fuldt ansvarlig deltager), BETA INVEST ApS (15-19.99%), LAMO INVEST ApS (50-66.65%), FRICK A/S (10-14.99%), SOEBYE INVEST ApS (10-14.99%), ENGSIG MADSEN EJENDOMME ApS (33.34-49.99%), Leg-Med ApS (10-14.99%) og KANOMA ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Tavsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor UTOFT KIDS GROUP A/S landede et overskud på 5.067' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor BSM HOLDING ApS (Nu: KANOMA ApS) landede et underskud på 1.265' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 2.033' DKK (BSM HOLDING ApS (Nu: KANOMA ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.145' DKK (EJENDOMSSELSKABET EDITHSVEJ 2B, GLOSTRUP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.099' DKK (EJENDOMSSELSKABET EDITHSVEJ 2B, GLOSTRUP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -298' DKK (SOEBYE INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peder Engsig Madsen.