Claus Wædeled
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIANCO FOOTWEAR A/S (Direktør) |
Største overskud: | 77.434' DKK GREEN TEAM GROUP A/S (2014-15) |
Største underskud: | -233.792' DKK GREEN TEAM GROUP A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 413.578' DKK GREEN TEAM GROUP A/S (2014-15) |
Største gæld: | 125.391' DKK SKORSTENSGAARD DANMARK A/S (Nu: Skorstensgaard A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af WAEDELED (8 år 10 måneder) |
Seed: 105256690
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 hos BIANCO FOOTWEAR A/S i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Claus Wædeled i 2 år 1 måned, før stoppet d. 30. august 2010.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fodtøj. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.897' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FlexBuy Technologies A/S.
Ejerandel: 5-9.99% -
WAEDELED
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Uniter ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Bestyrelsesposter (13)
-
FAABORG LØVE PRODUKTER HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2016 -
FAABORG PHARMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2016 -
QUTRON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2019 -
DK INTERNATIONAL INTERIOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2020 -
P. S. EJENDOMME ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.04.2016 -
RETAIL BRAZIL 1 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2020 -
PHARMA-TECH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.03.2018 -
RETAIL BRAZIL II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.05.2020 -
FlexBuy Technologies A/S.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.11.2022 -
Uniter ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.11.2022 -
Faaborg Pharma - IP ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.09.2022 -
Faaborg Løve Produkter Holding I ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2022 -
Faaborg Løve Produkter Holding II ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (78)
-
4FIRE INTERNATIONAL ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
FlexBuy Technologies A/S. (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
Faaborg Løve Produkter Holding II ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
27.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Wædeled har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos RETAIL BRAZIL II A/S der præsenterede et overskud på 23.806' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos GREEN TEAM GROUP A/S der præsenterede et underskud på 44.989' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2016 til i dag hos FAABORG LØVE PRODUKTER HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 43.016' DKK (BrandFix ApS (Nu: BrandFix A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.619' DKK (SKORSTENSGAARD DANMARK A/S (Nu: Skorstensgaard A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 68.876' DKK (PILGRIM A/S (Nu: Pilgrim A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -13.607' DKK (Apo IT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Jan Knudsen.