Per Hunniche
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS (2 år 1 måned) |
Seed: 969156001
Det hele startede i 2004 ved FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Per Hunniche i 2 år 1 måned, før stoppet den 9. oktober 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor idrætsklubber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. maj 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
FHK 2024 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.03.2024
Tidslinje (3)
-
FHK 2024 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.03.2024
Registreringsdato: 24.03.2024 -
FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.10.2006
Registreringsdato: 09.10.2006 -
FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.08.2004
Registreringsdato: 11.08.2004
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2004 - 09.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2004 til 2006 hos FREDERICIA HÅNDBOLD ELITE ApS.