Hans Jørgen Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | FAIRTRANS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.429' DKK FAIR TRANS HOLDING A/S (2022) |
Største underskud: | -456' DKK DAN-SPECIAL A/S (2014) |
Største egenkapital: | 35.656' DKK FAIR TRANS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 92.677' DKK FAIRTRANS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos FAIRTRANS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FAIRTRANS A/S (20 år) |
Seed: 875667994
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 hos FAIRTRANS A/S (tidligere FAIR-TRANS A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Hans Jørgen Hansen nu bestreddet i 20 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med speditører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 6.361' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HANSEN & SØNNER AF 1/10-2013 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
FAIR TRANS HOLDING A/S
Via HANSEN & SØNNER AF 1/10-2013 ApS -
FAIRTRANS A/S
Via FAIR TRANS HOLDING A/S -
COMET-TRANSPORT ApS
Via FAIR TRANS HOLDING A/S -
Fairtrans Ejendomme ApS
Via FAIR TRANS HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
FAIRTRANS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2015 -
FAIR TRANS HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2015 -
HANSEN & SØNNER AF 1/10-2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
FAIR TRANS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
FAIR TRANS HOLDING A/S (0%)
Er ikke længere ejerDato: 02.07.2021
Registreringsdato: 02.07.2021 -
DAN-SPECIAL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
COMET-TRANSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,6% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2008 - 15.12.2009
Bestyrelsesmedlem
17.12.2009 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2013 - 02.07.2021
Direktør
04.05.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,6% -
Bestyrelsesmedlem
21.05.2018 - 22.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2015 - 13.03.2019
Reel ejer
02.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,6%
Hans Jørgen Hansen er desuden ejer af holdingselskabet FAIR TRANS HOLDING A/S (ejer pt. 28,6%). Gennem holdingselskabet FAIR TRANS HOLDING A/S ejes der også andele i FAIRTRANS A/S (100%), COMET-TRANSPORT ApS (100%) samt Fairtrans Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hans Jørgen Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor FAIR TRANS HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 9.429' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor HANSEN & SØNNER AF 1/10-2013 ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7.130' DKK (FAIR TRANS HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35.656' DKK (FAIR TRANS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.153' DKK (FT Trucking ApS (Nu: Fairtrans Ejendomme ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Søren Appel Jørgensen.