Egon Nykjær
Erhvervsaktiv siden: | 24. okt. 2001 (22 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN BST MIDTJYLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FH Herning og Ikast-Brande (6 år 10 måneder) |
Seed: 632119404
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 i FORENINGEN BST MIDTJYLLAND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Egon Nykjær i 4 år, inden stoppet d. 26. oktober 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Egon Nykjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Egon Nykjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.05.2020
Registreringsdato: 28.05.2020 -
BST MIDTJYLLAND CONSULT ApS (Nu: ORBICON ARBEJDSMILJØ VEST ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2005
Registreringsdato: 26.10.2005 -
FORENINGEN BST MIDTJYLLAND (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2005
Registreringsdato: 26.10.2005
Blå bog (fortsat)
Egon har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Egon har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2001 til 2005 hos FORENINGEN BST MIDTJYLLAND.
En af de forbindelser som går igen i Egon' netværk er Conny Sørensen.