Joy Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.706' DKK CAT EJENDOMSSELSKAB A/S (2017) |
Største underskud: | -1.465' DKK CAT EJENDOMSSELSKAB A/S (2015) |
Største egenkapital: | 24.831' DKK ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A. (2014) |
Største gæld: | 24.823' DKK ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A. (2014) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Roskilde Danhostel ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A. (3 år 4 måneder) |
Seed: 1672080709
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 ved ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Joy Mogensen i 3 år 4 måneder, før stoppet den 25. maj 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 2.435' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. maj 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Roskilde Danhostel ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Roskilde Danhostel ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021 -
CAT EJENDOMSSELSKAB A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2011
Registreringsdato: 25.05.2011
Blå bog (fortsat)
Joy har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
25.10.2017 - 01.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
23.11.2017 - 12.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Joy Mogensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved CAT EJENDOMSSELSKAB A/S der præsenterede et overskud på 337' DKK.
Joy har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2008 til 2011 hos ROSKILDE-HALLERNE S.M.B.A..
En af de forbindelser som går igen i Joy' netværk er Hans Christian Kongsgaard Nielsen.