Thomas Dinesen
Karrieren startede hos: | DINESEN FLOORS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 29.244' DKK DINESEN FLOORS A/S (2014-15) |
Største underskud: | -8.159' DKK DINESEN FLOORS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 116.517' DKK JELS SAVVÆRK HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 151.680' DKK DINESEN FLOORS A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 106 årsværk hos DINESEN FLOORS A/S (2017-18) |
Seed: 55083607
Erhvervskarrieren startede for flere år siden ved DINESEN FLOORS A/S (tidligere JELS SAVVÆRK A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Thomas Dinesen i 49 år 9 måneder, før stoppet den 1. januar 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udsavning og høvling af træ. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.420' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T & H Dinesen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
JELS SAVVÆRK HOLDING ApS
Via T & H Dinesen Holding ApS -
DINESEN FLOORS A/S
Via JELS SAVVÆRK HOLDING ApS -
Design Studies ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via JELS SAVVÆRK HOLDING ApS -
Jels Savværk Ejendomme A/S
Via JELS SAVVÆRK HOLDING ApS -
Dinesen Legacy A/S
Via JELS SAVVÆRK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
JELS SAVVÆRK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.11.1998 -
T & H Dinesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2019 -
Jels Savværk Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
JELS SAVVÆRK HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.10.2018 -
Dinesen Legacy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2021 -
Jels Savværk Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.06.2021 -
DINESEN FLOORS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.1971
Ejendomme (5)
Tidslinje (32)
-
Design Studies ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
DINESEN FLOORS A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
DINESEN FLOORS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 14.07.2023
Registreringsdato: 14.07.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Direktør og Ejer
14.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
01.07.2022 - 04.09.2023
Reel ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Direktør
05.03.1971 - 01.01.2021
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.03.1971 - Stadig aktiv
Direktør
14.07.2023 - 14.08.2023
Ejerandel: 12,5%
Thomas Dinesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn T & H Dinesen Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 62.066' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet JELS SAVVÆRK HOLDING ApS (12,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Thomas Dinesen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor DINESEN FLOORS A/S kunne fremvise et overskud på 29.244' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DINESEN FLOORS A/S kunne fremvise et underskud på 8.159' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Heidi Blichfeldt Dinesen.