Lars Rajan Tejlgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 2007 (16 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIBD OMIR A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.406' DKK FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS (2018) |
Største underskud: | -1.866' DKK DIBD OMIR A/S (2022) |
Største egenkapital: | 19.091' DKK FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS (2018) |
Største gæld: | 13.369' DKK FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4.000 årsværk hos FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS (13 år 2 måneder) |
Seed: 302673544
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 hos DIBD OMIR A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Rajan Tejlgaard Jensen i 2 år 11 måneder, inden stoppet den 15. oktober 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 65' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Chui Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FE II CIV K/S
Via Chui Holding ApS -
FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS
Via Chui Holding ApS -
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP HOLDING ApS
Via FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS -
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS
Via DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP HOLDING ApS -
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBONFUND K/S
Via DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS
Direktørposter (2)
-
FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2019 -
Chui Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2016
Bestyrelsesposter (3)
-
FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2022 -
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2011 -
DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2022
Ejendomme (5)
Tidslinje (32)
-
DI ASIA BASE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
DI ASIA BASE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
DIBD OMII A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2009 - 17.11.2010
Bestyrelsesmedlem
05.09.2023 - 13.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2007 - 20.08.2015
Bestyrelsesmedlem
16.04.2021 - 23.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
08.12.2016 - 15.12.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.12.2010 - 28.06.2011
Ejer
26.06.2011 - 08.12.2016
Direktør
28.06.2011 - 31.10.2012
Direktør
26.02.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Lars Rajan Tejlgaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Chui Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.490' DKK. Igennem sit holdingselskab Chui Holding ApS har Lars dermed også ejerandele i FE II CIV K/S (15-19.99%) samt FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Rajan Tejlgaard Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lars Rajan Tejlgaard Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DI ASIA BASE A/S der præsenterede et overskud på 3.110' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS der præsenterede et underskud på 1.192' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2011 til i dag hos DI FRONTIER MARKET ENERGY & CARBON GP ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.110' DKK (DI ASIA BASE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 155' DKK (FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.269' DKK (DIBD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 271' DKK (DIBD OMIR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anders Michael Hauch.