Mogens Lund Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CC DOMESTIC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 37.125' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -7.972' DKK A/S V. SØRENSEN. AALBORG (2022) |
Største egenkapital: | 200.007' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 23.104' DKK SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos IMPARTEX A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af SLOVAKIAN FARM INVEST A/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 335906776
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 i CC DOMESTIC ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Mogens Lund Nielsen i 9 måneder, inden stoppet d. 7. april 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor blandet drift. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 7. april 2009.
Direktørposter (1)
-
SLOVAKIAN FARM INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2013
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Overskov
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 26.01.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S V. SØRENSEN. AALBORG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Grundejerforeningen Overskov
Tilknyttet som repræsentantDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
IMPARTEX A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2020
Registreringsdato: 31.01.2020 -
IMPARTEX A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018
Blå bog (fortsat)
Mogens har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.12.2016 - 31.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.07.2008 - 07.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SLOVAKIAN FARM INVEST A/S fremviste et overskud på 37.125' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.012' DKK (SLOVAKIAN FARM INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.773' DKK (A/S V. SØRENSEN. AALBORG).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 200.007' DKK (SLOVAKIAN FARM INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.903' DKK (IMPARTEX A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Kristian Maan Tokkesdal.