Susanne Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | OS AF 19. MARTS 2010 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 418.503' DKK ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S) (2015) |
Største underskud: | -697' DKK ROSTI IT A/S (2015) |
Største egenkapital: | 444.635' DKK ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S) (2015) |
Største gæld: | 68.812' DKK ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos ELECTRO ENERGY A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OS AF 19. MARTS 2010 A/S (3 år 5 måneder) |
Seed: 415117316
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2004 hos OS AF 19. MARTS 2010 A/S (tidligere ROSTI OS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Susanne Nørgaard i 3 år 5 måneder, inden stoppet den 29. februar 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. oktober 2013.
Direktørposter (1)
-
ELECTRO ENERGY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2024
Tidslinje (23)
-
ELECTRO ENERGY A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
4WEB A/S
Fratrådt som direktørDato: 14.11.2011
Registreringsdato: 14.11.2011 -
TWMJ HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2011
Registreringsdato: 02.11.2011
Blå bog (fortsat)
Susanne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.08.2009 - 14.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.08.2009 - 02.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.03.2009 - 26.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2009 - 03.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2004 til 2008 hos OS AF 19. MARTS 2010 A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 111.856' DKK (ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 152.572' DKK (ELECTRO ENERGY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 54.981' DKK (ROSTI (SKIVE) A/S (Nu: ROSTI A/S)).