Søren Friis
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 2006 (17 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SL FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.736' DKK Nordic Knowledge Partners ApS (2023) |
Største underskud: | -3.428' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.643' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2013-14) |
Største gæld: | 26.445' DKK DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2021-22) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR (Nu: SL FONDEN) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af NLSN & FRIIS HOLDING ApS (12 år 11 måneder) |
Seed: 1207192681
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2006 i SL FONDEN (tidligere DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SAMFUNDSLITTERATUR) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Søren Friis i 1 år 1 måned, inden stoppet d. 31. januar 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor detailhandel med bøger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et underskud på 3.428' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INVEST4 SF ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
INVEST4 SF2 ApS
Via INVEST4 SF ApS -
AMOV Apparel ApS
Via INVEST4 SF2 ApS -
Invest4 SF3 ApS
Via INVEST4 SF ApS
Direktørposter (3)
-
INVEST4 SF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2015 -
INVEST4 SF2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2016 -
Invest4 SF3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordic Knowledge Partners ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
ApS KBUS 18 nr. 623 (Nu: Unit IT Services ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
ApS KBUS 18 nr. 623 (Nu: Unit IT Services ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.01.2024
Registreringsdato: 17.01.2024 -
FRIIS HOLDING, SLAGELSE ApS (Nu: NLSN & FRIIS HOLDING ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.11.2023
Registreringsdato: 20.11.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.01.2024 - 01.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Friis er desuden indehaver af holdingselskabet Invest4 SF3 ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Invest4 SF3 ApS ejes der også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Søren Friis, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor INVEST4 SF ApS landede et overskud på 1.345' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor INVEST4 SF2 ApS landede et underskud på 387' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.736' DKK (Nordic Knowledge Partners ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (FRIIS HOLDING, SLAGELSE ApS (Nu: NLSN & FRIIS HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.514' DKK (Nordic Knowledge Partners ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21' DKK (Invest4 SF3 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Bent Gunnar Nielsen.