Thue Green Kragh
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINERVA MANAGEMENT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NORD-VEST HALLEN (6 år 11 måneder) |
Seed: 1385102551
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 i MINERVA MANAGEMENT A/S (tidligere MINERVA MANAGEMENT ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Thue Green Kragh i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 13. februar 2009.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. marts 2011.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
MINERVA MANAGEMENT ApS (Nu: MINERVA MANAGEMENT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2009
Registreringsdato: 13.02.2009 -
MINERVA MANAGEMENT ApS (Nu: MINERVA MANAGEMENT A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2007
Registreringsdato: 18.12.2007
Blå bog (fortsat)
Thue har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2007 - 13.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab