Jannie Weisbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 11. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØJSELSKABET BALLERUP AF 28.10.2014 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 9.336' DKK ERIK BAGGER HOLDING A/S (2015-16) |
Største underskud: | -13.371' DKK EBF A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 19.580' DKK ERIK BAGGER HOLDING A/S (2015-16) |
Største gæld: | 2.400' DKK ERIK BAGGER HOLDING A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos EBF A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af ERIK BAGGER DESIGN A/S (5 år 11 måneder) |
Seed: 577328853
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2008 i TØJSELSKABET BALLERUP AF 28.10.2014 ApS (tidligere SVEND E.. BALLERUP ApS) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jannie Weisbjerg i 2 år, inden stoppet d. 18. februar 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor tøjforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. april 2016.
Direktørposter (4)
-
ERIK BAGGER DESIGN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2018 -
ERIK BAGGER DESIGN STUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2018 -
EBF A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2018 -
ERIK BAGGER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
ERIK BAGGER DESIGN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2020 -
ERIK BAGGER DESIGN STUDIO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2020 -
EBF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2019 -
ERIK BAGGER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
ERIK BAGGER HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
ERIK BAGGER DESIGN STUDIO ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
ERIK BAGGER DESIGN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jannie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
08.11.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
04.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2008 - 18.02.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Jannie Weisbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i ERIK BAGGER HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 3.782' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i ERIK BAGGER HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 726' DKK.
Jannie har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 6 måneder fra 2019 til i dag hos EBF A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.782' DKK (ERIK BAGGER HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 29' DKK (EBF A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.397' DKK (ERIK BAGGER HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 862' DKK (ERIK BAGGER DESIGN STUDIO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannie' netværk er Erik Kristian Bagger.