Mads Lildholdt
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGEN STUDENTERBUTIKKEN F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) (2 år 4 måneder) |
Seed: 651383841
Det startede i 2004 ved FORENINGEN STUDENTERBUTIKKEN F.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Lildholdt i 1 år, før stoppet den 1. maj 2005.
Virksomhedens branche var dengang indenfor selskabelige foreninger, loger mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. april 2006.
Tidslinje (2)
-
FORENINGEN STUDENTERBUTIKKEN F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2005
Registreringsdato: 01.05.2005 -
FORENINGEN STUDENTERBUTIKKEN F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2004
Registreringsdato: 15.04.2004
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2004 - 01.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Ralf Peter Hemmingsen.