Kim Stevnsgaard Monrad
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BLUE KARMA HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.641' DKK PJ PRODUCTION ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 12.327' DKK PJ PRODUCTION ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.041' DKK PJ PRODUCTION ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PJ PRODUCTION ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PJ PRODUCTION ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 623642359
Det startede i 2007 hos BLUE KARMA HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Kim Stevnsgaard Monrad i 5 år 1 måned, før stoppet d. 3. august 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. august 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
PJ PRODUCTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
PJ PRODUCTION ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2016
Registreringsdato: 03.10.2016 -
BLUE KARMA HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.08.2012
Registreringsdato: 03.08.2012 -
BLUE KARMA ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.08.2012
Registreringsdato: 03.08.2012
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.07.2007 - 03.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2007 - 03.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Danny Hagbard Jensen.