Pernille de Voss
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pernille de Voss (Ejer) |
Største overskud: | 126' DKK HR NAVIGATOR ApS (2021-22) |
Største underskud: | -16' DKK HR NAVIGATOR ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 328' DKK HR NAVIGATOR ApS (2020-21) |
Største gæld: | 197' DKK HR NAVIGATOR ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pernille de Voss (4 år 11 måneder) |
Seed: 1082059462
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2017 i Pernille de Voss med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Pernille de Voss der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Pernille i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2021.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
de Voss ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HR Navigator & de Voss ApS
Via de Voss ApSNyt selskab -
HR NAVIGATOR ApS
Via HR Navigator & de Voss ApS
Direktørposter (3)
-
HR Navigator & de Voss ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2024 -
HR NAVIGATOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2024 -
de Voss ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HR NAVIGATOR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2024
Tidslinje (7)
-
HR NAVIGATOR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
HR NAVIGATOR ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
HR Navigator & de Voss ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.06.2024
Registreringsdato: 06.06.2024
Blå bog (fortsat)
Pernille har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.06.2024 - 10.07.2024
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.06.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Pernille de Voss er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn de Voss ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet de Voss ApS har Pernille derfor også ejerandele i HR Navigator & de Voss ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Pernille de Voss, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.