Ole Jesper Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JESPER THORSEN HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 33.787' DKK VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S (2022-23) |
Største underskud: | -6.050' DKK LIVESIGNMEDIA A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 86.670' DKK VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S (2022-23) |
Største gæld: | 23.553' DKK VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 69 årsværk hos VIBORG F.F. PROF. FODBOLD A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SkilteCentret A/S (19 år 8 måneder) |
Seed: 930086124
Karrieren som erhvervsleder startede i 2005 hos JESPER THORSEN HOLDING ApS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Ole Jesper Thorsen nu bestreddet i 19 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 3.098' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
JESPER THORSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Thorsen 2000 ApS
Ejerandel: 0% -
Thorsen 1997 ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Thorsen NextGen ApS
Via JESPER THORSEN HOLDING ApS -
SC Viborg ApS
Via Thorsen NextGen ApS -
SkilteCentret A/S
Via SC Viborg ApS -
Vestermarksvej 1 ApS
Via SC Viborg ApS -
Plandex ApS
Via Thorsen NextGen ApSNyt selskab -
SupplyRun ApS
Via Thorsen 1997 ApS
Direktørposter (5)
-
Thorsen NextGen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2018 -
Thorsen 1997 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2018 -
JESPER THORSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2005 -
SC Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2019 -
Thorsen 2000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.05.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
Plandex ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.04.2024 -
SkilteCentret A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Plandex ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
THORSEN EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021 -
SkilteCentret A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020
Blå bog (fortsat)
Ole har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,66% -
Stifter og Direktør
05.01.2005 - Stadig aktiv
Ejer
06.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.11.2019 - 28.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
26.06.2019 - 23.03.2022
Direktør
26.06.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,6% -
Reel ejer
01.02.2019 - 23.03.2022
Reel ejer
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,6%
Ole Jesper Thorsen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JESPER THORSEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.884' DKK.
• Thorsen 1997 ApS (ejer pt. 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.884' DKK.
• Thorsen 2000 ApS (ejer pt. 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 26.884' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som Thorsen NextGen ApS (24%) samt SC Viborg ApS (20,6%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Ole Jesper Thorsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor JESPER THORSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 14.736' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor THORSEN EJENDOMME ApS kunne fremvise et underskud på 806' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Kristian Thorsen.