Anders Torp Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION ODONTOLOGISK BOGHANDEL (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.174' DKK SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -728' DKK SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 5.110' DKK SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.912' DKK SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS (12 år 11 måneder) |
Seed: 1821383621
Det hele startede i 2004 i DEN SELVEJENDE INSTITUTION ODONTOLOGISK BOGHANDEL i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Torp Jensen i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2006.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor detailhandel med bøger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Specialtandlæge Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS
Via Specialtandlæge Holding ApS -
Specialtandlægerne ved Farøbroerne I/S
Via SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (3)
-
SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2011 -
Specialtandlæge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024 -
Specialtandlægerne ved Farøbroerne I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2024
Tidslinje (8)
-
Specialtandlægerne ved Farøbroerne I/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Specialtandlæge Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
12.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
11.10.2011 - 07.02.2024
Direktør
11.10.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2004 - 01.08.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Torp Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Specialtandlæge Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Specialtandlæge Holding ApS har Anders derfor også andele i SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Anders Torp Jensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) kunne fremvise et overskud på 3.174' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor SPECIALTANDLÆGERNE VED FARØBROERNE ApS (Nu: SPECIALTANDLÆGERNE AL HOLDING ApS) kunne fremvise et underskud på 728' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Louise Barnechow Torp Jensen.