Louise Brinch Jepsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S KNUD JEPSEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.802' DKK A/S KNUD JEPSEN (2015-16) |
Største underskud: | -3.453' DKK KJ Bio A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 50.331' DKK FL JEPSEN HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 104.495' DKK A/S KNUD JEPSEN (2021-22) |
Flest årsværk: | 138 årsværk hos A/S KNUD JEPSEN (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S KNUD JEPSEN (19 år 10 måneder) |
Seed: 140447936
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 hos A/S KNUD JEPSEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Louise Brinch Jepsen nu besiddet i 19 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 824' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Louise og Frands HoldCo ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
FL JEPSEN HOLDING ApS
Via Louise og Frands HoldCo ApS -
A/S KNUD JEPSEN
Via FL JEPSEN HOLDING ApS -
KJ EXPORT ApS
Via A/S KNUD JEPSEN -
KJ Bio A/S
Via A/S KNUD JEPSEN -
Ejendomsselskabet Omega 15 A/S
Via FL JEPSEN HOLDING ApS -
JB Jepsen Ejendomme ApS
Via FL JEPSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
Louise og Frands HoldCo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
KJ Bio A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2021
Tidslinje (19)
-
TGOD Denmark Production A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2021
Registreringsdato: 09.12.2021 -
FL Jepsen Holding 2 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
Louise og Frands HoldCo ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021
Blå bog (fortsat)
Louise har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Reel ejer
17.02.2021 - 21.04.2021
Bestyrelsesmedlem
10.03.2021 - 09.12.2021
Ejerandel: 19,8% -
Reel ejer
17.02.2021 - 21.04.2021
Bestyrelsesmedlem
10.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 19,8% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2021 - 21.04.2021
Reel ejer
05.01.2021 - 07.04.2021
Ejer
08.04.2021 - 21.04.2021
Ejerandel: 20-24.99% -
Reel ejer
31.08.2005 - 21.04.2021
Ejerandel: 19,8%
Louise Brinch Jepsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Louise og Frands HoldCo ApS (ejer pt. 40%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.886' DKK. Gennem sit holdingselskab Louise og Frands HoldCo ApS har Louise dermed også andele i FL JEPSEN HOLDING ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Louise Brinch Jepsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FL JEPSEN HOLDING ApS landede et overskud på 17.989' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor FL JEPSEN HOLDING ApS landede et underskud på 2.040' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Frands Nørgaard Jepsen.