Henrik Plougmand Bærtelsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAR NORD FORMUEINVEST A/S (Direktør) |
Største overskud: | 33.825' DKK LYNGBY SØPARK ApS (2016) |
Største underskud: | -80.474' DKK UNGBO DANMARK A/S (Nu: Sampension Student Housing I A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 151.388' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (Nu: Sampension Bolig Aarhus A/S) (2023) |
Største gæld: | 349.384' DKK UNGBO DANMARK A/S (Nu: Sampension Student Housing I A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos KINNERUP AUTOKOMMISSION A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS HABRO KOMPLEMENTAR-31 (18 år 9 måneder) |
Seed: 1086720460
Erhvervskarrieren startede i 2004 i SPAR NORD FORMUEINVEST A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Henrik Plougmand Bærtelsen i 6 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 2. maj 2011.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-31
Ejerandel: 5-9.99% -
K/S BURBACH I
Ejerandel: 10-14.99% -
BÆRTELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (13)
-
K/S HABRO-ISLE OF MAN
Via ApS HABRO KOMPLEMENTAR-31 -
NELS HOLDING ApS
Via BÆRTELSEN HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET NYGADE 10-12, GRÅSTEN ApS
Via NELS HOLDING ApS -
Nørreport Hammel A/S
Via NELS HOLDING ApS -
Skøjtehaven Holding A/S
Via NELS HOLDING ApS -
Skøjtehaven Byg ApS
Via Skøjtehaven Holding A/S -
Skøjtehaven ApS
Via Skøjtehaven Holding A/S -
Skøjtehaven Randers ApS
Via Skøjtehaven Holding A/S -
Sporparken, Randers P/S
Via Skøjtehaven Holding A/S -
PlusEjendomme A/S
Via NELS HOLDING ApS -
Lundgreens Invest - MASH Makes SPV I A/S
Via NELS HOLDING ApS -
MASH Makes SPV01 ApS
Via Lundgreens Invest - MASH Makes SPV I A/S -
3manager A/S
Via NELS HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
NELS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2011 -
EJENDOMSSELSKABET NYGADE 10-12, GRÅSTEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2013 -
BÆRTELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.11.2012 -
ABB Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2023
Bestyrelsesposter (10)
-
3manager A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.05.2019 -
Nørreport Hammel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2012 -
K/S BURBACH I
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.01.2013 -
Skøjtehaven Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2014 -
INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2018 -
KINNERUP AUTOKOMMISSION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.2012 -
Komplementaranpartsselskabet Sporparken
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2018 -
Sporparken, Randers P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2018 -
PlusEjendomme Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2019 -
PlusEjendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (82)
-
EN BYG & ANLÆG A/S (Nu: Nørreport Hammel A/S)
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (Nu: Sampension Bolig Aarhus A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
EJENDOMSSELSKABET SKØJTEHALLEN A/S (Nu: Sampension Bolig Aalborg A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via NELS HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2018 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Skøjtehaven Holding A/S
Henrik Plougmand Bærtelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i LYNGBY SØPARK ApS der præsenterede et overskud på 33.825' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i UNGBO DANMARK A/S (Nu: Sampension Student Housing I A/S) der præsenterede et underskud på 80.474' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 10 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 7 måneder fra 2012 til i dag hos Nørreport Hammel A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.460' DKK (EJENDOMSSELSKABET ALBANIGADE 23 A/S (Nu: Sampension Bolig Odense A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.120' DKK (Sporparken, Randers P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 151.388' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (Nu: Sampension Bolig Aarhus A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.621' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2014 A/S (Nu: 3manager A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lars Sørensen.