Henrik Skov
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALS RESEARCH ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 291.300' DKK ZEBRA A/S (2015) |
Største underskud: | -1.151.700' DKK ZEBRA A/S (2020) |
Største egenkapital: | 180.100' DKK ZEBRA A/S (2019) |
Største gæld: | 581.305' DKK UTFORS DANMARK A/S (Nu: TELENOR IT PARTNER A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 7.500 årsværk hos ZEBRA A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ALS RESEARCH ApS (16 år 4 måneder) |
Seed: 1125370555
Det hele begyndte for alvor dengang i 2008 hos ALS RESEARCH ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Henrik Skov nu besiddet i 16 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 104' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CARNIC ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CARNIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
ALS RESEARCH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
ZEBRA A/S (økonomidirektør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2017
Registreringsdato: 15.05.2017 -
TIGER FORUM ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2016
Registreringsdato: 29.06.2016 -
TIGER FORUM ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2014
Registreringsdato: 03.12.2014
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2013 - 15.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2014 - 29.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2011 - 22.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Skov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CARNIC ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 23.964' DKK. Igennem sit holdingselskab CARNIC ApS har Henrik dermed også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Henrik Skov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Henrik Skov har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos ZEBRA A/S der præsenterede et overskud på 291.300' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos TIGER FORUM ApS der præsenterede et underskud på 2.732' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 4 måneder fra 2008 til i dag hos ALS RESEARCH ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 84.800' DKK (ZEBRA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.964' DKK (CARNIC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.352.600' DKK (ZEBRA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jacob Als Thomsen.