Svend Ole Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.515' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2016) |
Største underskud: | -18.670' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2020) |
Største egenkapital: | 73.032' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2018) |
Største gæld: | 100.683' DKK A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2019) |
Flest årsværk: | 91 årsværk hos A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI (12 år 2 måneder) |
Seed: 2000205103
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2005 i A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Svend Ole Larsen i 12 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 2.349' DKK.
Repræsentant (1)
-
Østerby Sportsforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
LÆSØ FISKEINDUSTRI'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2023 -
LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2023 -
A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
Østerby Sportsforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.06.2023
Registreringsdato: 14.06.2023 -
A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2023
Registreringsdato: 29.04.2023 -
LÆSØ FISKEINDUSTRI HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2023
Registreringsdato: 29.04.2023
Blå bog (fortsat)
Svend har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
05.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
01.04.2017 - 01.03.2020
Bestyrelsesmedlem
30.04.2022 - 28.04.2023
Bestyrelsesmedlem
29.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2017 - 01.03.2020
Bestyrelsesmedlem
30.04.2022 - 28.04.2023
Bestyrelsesmedlem
29.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2005 - 30.03.2017
Direktør
31.03.2017 - 01.03.2020
Bestyrelsesmedlem
30.04.2022 - 28.04.2023
Bestyrelsesmedlem
29.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Svend Ole Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI der præsenterede et overskud på 13.515' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI der præsenterede et underskud på 2.349' DKK.
Svend har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 2 måneder fra 2005 til 2017 hos A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.229' DKK (Læsø Choice A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.349' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 48.260' DKK (A/S LÆSØ FISKEINDUSTRI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 597' DKK (Læsø Tangtage A/S).
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Lasse Dahl Pedersen.