Thomas Luckmann
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cavendish Hydrogen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 534.409' DKK H2 HOLDING ApS (2015) |
Største underskud: | -273.966' DKK H2 LOGIC ApS (Nu: Cavendish Hydrogen A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 486.105' DKK H2 HOLDING ApS (2015) |
Største gæld: | 310.045' DKK H2 LOGIC ApS (Nu: Cavendish Hydrogen A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 196 årsværk hos H2 LOGIC ApS (Nu: Cavendish Hydrogen A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H2 HOLDING ApS (11 år 10 måneder) |
Seed: 12790879
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2004 ved Cavendish Hydrogen A/S (tidligere H2 LOGIC ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Thomas Luckmann i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 14. april 2008.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 131.285' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
VildMidt ApS
Ejerandel: 100% -
Andreas Luckmann Holding ApS
Ejerandel: 0% -
Tobias Luckmann Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Skudehavnen I ApS
Via VildMidt ApS -
Skudehavnen II ApS
Via VildMidt ApS -
Komplementarselskabet Difko Kall Vind ApS
Via VildMidt ApS -
A/S Difko Kall Vind
Via VildMidt ApS -
Tobiluck ApS
Via VildMidt ApS -
Imeqarfik ApS
Via VildMidt ApS -
Luckmann Invest ApS
Via VildMidt ApS -
Projektselskabet Teglvangen ApS
Via Luckmann Invest ApS -
A/S Difko Micro Living, Aarhus
Via VildMidt ApS -
Blomsterhaven ML ApS
Via A/S Difko Micro Living, Aarhus
Direktørposter (6)
-
VildMidt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015 -
Projektselskabet Teglvangen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2021 -
Tobiluck ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2020 -
Andreas Luckmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Tobias Luckmann Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Luckmann Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Bestyrelsesposter (6)
-
Handbjerg Marina Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2022 -
HANDBJERG MARINA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.08.2020 -
Skudehavnen II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2021 -
Blomsterhaven ML ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2023 -
Imeqarfik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.12.2020 -
A/S Difko Micro Living, Aarhus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2023
Tidslinje (41)
-
Blomsterhaven ML ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2023
Registreringsdato: 18.10.2023 -
Luckmann Holding 2019 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023 -
A/S Difko Micro Living, Aarhus
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via VildMidt ApS -
Direktør og Reel ejer
03.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Reel ejer og Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Thomas Luckmann er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Tobias Luckmann Holding ApS (ejer lige nu 0%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK.
• Andreas Luckmann Holding ApS (ejer lige nu 0%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Luckmann Invest ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Thomas Luckmann, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Luckmann Holding 2019 ApS landede et overskud på 163.061' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Luckmann Holding 2015 ApS (Nu: VildMidt ApS) landede et underskud på 87.203' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 6.701' DKK (Blomsterhaven ML ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 131.285' DKK (H2 LOGIC ApS (Nu: Cavendish Hydrogen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 188.230' DKK (H2 LOGIC ApS (Nu: Cavendish Hydrogen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14.735' DKK (Luckmann Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Andreas Lindholm Luckmann.