Mikkel Kjærgård Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NCS FUGTTEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.344' DKK LT Fælles Holding ApS (2017) |
Største underskud: | -87' DKK NCS FUGTTEKNIK A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 7.693' DKK LT Fælles Holding ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.196' DKK LT Fælles Holding ApS (2017) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NCS FUGTTEKNIK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NCS FUGTTEKNIK A/S (12 år 1 måned) |
Seed: 256705320
Det hele startede for alvor en dag i 2008 i NCS FUGTTEKNIK A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mikkel Kjærgård Christiansen i 12 år 1 måned, før fratrædelsen d. 1. oktober 2020.
Nu arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.664' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LT Fælles Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JKC FAMILIE ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S
Via LT Fælles Holding ApS
Direktørposter (1)
-
LT Fælles Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JKC FAMILIE ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023 -
Flat Mountains IVS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.10.2020
Registreringsdato: 28.10.2020 -
LT Fælles Holding ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer og Direktør
19.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
29.01.2019 - 28.10.2020
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
05.08.2008 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Kjærgård Christiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JKC FAMILIE ApS (33% ejerskab). Igennem holdingselskabet JKC FAMILIE ApS har Mikkel derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mikkel Kjærgård Christiansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LT Fælles Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.601' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Flat Mountains IVS kunne offentliggøre et underskud på 4' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Michael Kvist Madsen.