René Fulton Borg Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2007 (17 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RBPH ApS (Direktør) |
Største overskud: | 615' DKK Horsens Paller ApS (2020) |
Største underskud: | -1.322' DKK Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.259' DKK Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS) (2022) |
Største gæld: | 12.798' DKK Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Horsens Paller ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af RBPH ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 623988378
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 hos RBPH ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde René Fulton Borg Petersen i 7 år 7 måneder, inden stoppet den 1. december 2014.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forberedende byggepladsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. december 2014.
Direktørposter (2)
-
Hornsyld Træbriketter ApS UNDER REKONSTRUKTION
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2019 -
Fynbo Holding 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2019
Tidslinje (26)
-
Horsens Paller ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2019
Registreringsdato: 24.06.2019 -
Horsens Paller ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.03.2019
Registreringsdato: 22.03.2019
Blå bog (fortsat)
René har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2019 - 15.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.07.2012 - 09.10.2015
Bestyrelsesmedlem
21.02.2013 - 23.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.05.2011 - 09.10.2015
Bestyrelsesmedlem
21.02.2013 - 23.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Horsens Paller ApS landede et overskud på 615' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS) landede et underskud på 1.322' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.322' DKK (Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -21' DKK (Fynbo Holding 2017 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.132' DKK (Fynbo Petersen Finans ApS (Nu: Hornsyld Træbriketter ApS)).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Christina Fulton Kikan.