Peter Bjørn Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. dec. 2004 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Integris Composites A/S (Direktør) |
Største overskud: | 50.876' DKK ARMINOX A/S (2021-22) |
Største underskud: | -126.831' DKK TEN CATE DANMARK A/S (2014) |
Største egenkapital: | 207.091' DKK Arminox Investment A/S (2022-23) |
Største gæld: | 215.460' DKK TEN CATE DANMARK A/S (2014) |
Flest årsværk: | 186 årsværk hos EPOKE A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af PBB PROTECTION ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 774653260
Karrieren som erhvervsleder startede i 2004 i Integris Composites A/S (tidligere ROSHIELD A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Peter Bjørn Bertelsen i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 7. april 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre gummiprodukter. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PBB PROTECTION ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PBB PROTECTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2005 -
EPOKE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
ARMINOX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2019 -
Arminox Investment A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (39)
-
SIMA INNOVATION ApS (Nu: SIMA INNOVATION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
SIMA INNOVATION ApS (Nu: SIMA INNOVATION A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2020
Registreringsdato: 08.09.2020 -
ARMINOX A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2019
Registreringsdato: 21.01.2019
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
13.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
05.07.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Bjørn Bertelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PBB PROTECTION ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.045' DKK. Gennem holdingselskabet PBB PROTECTION ApS har Peter derfor også andele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Peter Bjørn Bertelsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Peter Bjørn Bertelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i ARMINOX A/S der præsenterede et overskud på 50.876' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i TEN CATE DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 126.831' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 8 måneder fra 2008 til 2015 hos RIEGENS INVESTMENT A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 43.657' DKK (EPOKE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.341' DKK (RIEGENS INVESTMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 112.794' DKK (EPOKE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -70.711' DKK (RIEGENS INVESTMENT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Marstrand.