Marianne Østergaard Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENERGI FYN HANDEL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 75.339' DKK ENERGI FYN FORSYNINGSPLIGT A/S (Nu: ENERGI FYN HANDEL A/S) (2023) |
Største underskud: | -40.144' DKK WAOO A/S (2018) |
Største egenkapital: | 48.611.107' DKK WAOO A/S (2014) |
Største gæld: | 856.775' DKK ENERGI FYN BREDBÅND A/S (2023) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos ENERGI FYN FORSYNINGSPLIGT A/S (Nu: ENERGI FYN HANDEL A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af nef Fonden (9 år 8 måneder) |
Seed: 1966603605
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2005 hos ENERGI FYN HANDEL A/S (tidligere ENERGI FYN FORSYNINGSPLIGT A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Marianne Østergaard Eriksen i 7 måneder, før stoppet d. 25. august 2005.
I dag arbejder virksomheden med handel med elektricitet. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 75.339' DKK.
Direktørposter (1)
-
nef Fonden
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
nef Strøm A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2015 -
nef Fiber A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2015 -
SERVIA A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2023 -
RAVDEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (35)
-
RAVDEX A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
RAVDEX A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
SERVIA A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Marianne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Østergaard Eriksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos WAOO A/S der præsenterede et overskud på 52.730' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ÆGTE BREDBÅND A/S (Nu: nef Fiber A/S) der præsenterede et underskud på 3.839' DKK.
Marianne har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 5 måneder fra 2015 til i dag hos nef Fiber A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 75.339' DKK (ENERGI FYN FORSYNINGSPLIGT A/S (Nu: ENERGI FYN HANDEL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 646.451' DKK (ENERGI FYN BREDBÅND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.649' DKK (SERVIA A.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Jens Hansen.