Bjarne Benedikt Dam
Erhvervsaktiv siden: | 11. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | UPNORTH INVESTMENT HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.019' DKK WAYS Logistics A/S (2023) |
Største underskud: | -983' DKK AARHUS CONTAINER TRUCKING ApS (Nu: AACT ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 9.602' DKK WAYS Logistics A/S (2023) |
Største gæld: | 10.151' DKK WAYS Logistics A/S (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos WAYS Logistics A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af UPNORTH INVESTMENT HOLDING ApS (8 år 4 måneder) |
Seed: 1123020197
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 i UPNORTH INVESTMENT HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Bjarne Benedikt Dam der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer bestred Bjarne i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 16. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2014 kunne vise et underskud på 21' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Upnorth Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Atlantic Seafood A/S
Via Upnorth Holding ApS -
UpNorth Logistics A/S
Via Atlantic Seafood A/S -
TradeRoutes ApS
Via Upnorth Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Upnorth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2018 -
Atlantic Seafood A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2018 -
TradeRoutes ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Atlantic Seafood A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2018 -
UpNorth Logistics A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
ApS STM nr. 6466 (Nu: UpNorth Logistics A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
UpNorth Logistics ApS (Nu: UpNorth Logistics A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
ApS STM nr. 6466 (Nu: UpNorth Logistics A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
22.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
02.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
19.04.2023 - 31.05.2023
Direktør
15.05.2023 - 01.06.2023
Reel ejer
01.06.2023 - 31.12.2023
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,5% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.10.2018 - 31.12.2023
Direktør
23.10.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,33% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
28.03.2021 - 13.04.2023
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Upnorth Holding IVS (Nu: Upnorth Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.930' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor TradeRoutes ApS kunne offentliggøre et underskud på 423' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.019' DKK (WAYS Logistics A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 983' DKK (AARHUS CONTAINER TRUCKING ApS (Nu: AACT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.602' DKK (WAYS Logistics A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -246' DKK (TradeRoutes ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Jens Asp Kraul.