Marie-Louise Bjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Frederikssund Erhverv (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.508.708' DKK INDUSTRIENS FOND (2017) |
Største underskud: | -735.207' DKK INDUSTRIENS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 4.681.173' DKK INDUSTRIENS FOND (2021) |
Største gæld: | 876.998' DKK INDUSTRIENS FOND (2023) |
Flest årsværk: | 209 årsværk hos MOUNTAIN TOP INDUSTRIES ApS (Nu: RealTruck Denmark ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Frederikssund Erhverv (28 år 5 måneder) |
Seed: 2119283449
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1989 ved Frederikssund Erhverv (tidligere Team Hornsherred-Frederikssund) med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Marie-Louise Bjerg i 28 år 5 måneder, før stoppet den 30. oktober 2017.
I dag arbejder virksomheden med erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Progression ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Bjerg ApS
Via Progression ApS -
Skagensgade 3 ApS
Via Bjerg ApS -
Toldbodhusevej 35-43 ApS
Via Bjerg ApS -
Radiobotics ApS
Via Bjerg ApS -
Maigaard & Molbech Dental HoldCo ApS
Via Bjerg ApS -
Maigaard & Molbech Dental ApS
Via Maigaard & Molbech Dental HoldCo ApS -
Dentabene Holding ApS
Via Maigaard & Molbech Dental ApS -
Nordre Strandvej 335 ApS
Via Bjerg ApS -
Almevej 182 ApS
Via Bjerg ApS -
Fjordparken 58-60 Holding ApS
Via Bjerg ApS -
Fjordparken 58-60 ApS
Via Fjordparken 58-60 Holding ApS -
Fiskerengen 12 ApS
Via Bjerg ApS
Direktørposter (8)
-
Nordre Strandvej 335 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2019 -
Fiskerengen 12 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023 -
Bjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2019 -
Toldbodhusevej 35-43 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2021 -
Fjordparken 58-60 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2023 -
Progression ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2023 -
Skagensgade 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2020 -
Almevej 182 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
INDUSTRIENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2018 -
Rose Holm International ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.08.2023 -
ROSE HOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2023 -
TRONEX A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2023 -
ELSTYRKEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2024 Ny
Tidslinje (74)
-
ELSTYRKEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Nordlævej 13 ApS (Nu: Gilleleje ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
BRÜSCH MASKINFABRIK A/S (Nu: BRÜSCH APS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Marie-Louise har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
26.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
05.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Marie-Louise Bjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Progression ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 401.574' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Nordre Strandvej 335 ApS (50%) og Fjordparken 58-60 Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Marie-Louise Bjerg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor BJERG HOLDING ApS (Nu: Bjerg ApS) kunne offentliggøre et overskud på 794.335' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Bjerg ApS kunne offentliggøre et underskud på 38.372' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 587.177' DKK (INDUSTRIENS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.186' DKK (Memox ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.110.827' DKK (INDUSTRIENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.121' DKK (Memox ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marie-Louise' netværk er Henrik Lars Bjerg.