Heidi Bylov Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HA HOLDING, STRUER ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.005' DKK VD 2005, HOLSTEBRO ApS (2020-21) |
Største underskud: | -492' DKK HA HOLDING, STRUER ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 11.879' DKK HA HOLDING, STRUER ApS (2020-21) |
Største gæld: | 7.611' DKK VESTJYDSK DENTAL A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos VESTJYDSK DENTAL A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af HA HOLDING, STRUER ApS (19 år 9 måneder) |
Seed: 971776873
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2004 ved HA HOLDING, STRUER ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Heidi Bylov Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Heidi nu besiddet i 19 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 19 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 419' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HA HOLDING, STRUER ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VD 2005, HOLSTEBRO ApS
Via HA HOLDING, STRUER ApS
Direktørposter (2)
-
VD 2005, HOLSTEBRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2010 -
HA HOLDING, STRUER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
VESTJYDSK DENTAL A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
VESTJYDSK DENTAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2020
Registreringsdato: 02.10.2020 -
VD 2005, HOLSTEBRO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2010
Registreringsdato: 26.11.2010
Blå bog (fortsat)
Heidi har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2004 - 02.10.2020
Reel ejer
01.10.2005 - 01.10.2020
Direktør
23.11.2009 - 31.03.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2004 - 26.11.2010
Direktør
12.11.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor VD 2005, HOLSTEBRO ApS fremviste et overskud på 12.005' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HA HOLDING, STRUER ApS fremviste et underskud på 492' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 419' DKK (HA HOLDING, STRUER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.579' DKK (HA HOLDING, STRUER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.911' DKK (VD 2005, HOLSTEBRO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Peder Andersen.