Kristine Cholewa
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDING KMC ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.775' DKK CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (2023) |
Største underskud: | -1.906' DKK twoducks IVS (Nu: MA-DE Medical Supply ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 4.141' DKK CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (2020) |
Største gæld: | 6.803' DKK twoducks IVS (Nu: MA-DE Medical Supply ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WakieWakie & Sons ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS (12 år 7 måneder) |
Seed: 1785994540
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2007 ved HOLDING KMC ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Kristine Cholewa i 3 år 7 måneder, før fratrædelsen den 12. maj 2011.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MA-DE Manufacturing & Design ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
WakieWakie & Sons ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
Amrop 2020 ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS -
Amrop P/S
Via Amrop 2020 ApS -
Cholewa Investment Company ApS
Via CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Direktørposter (1)
-
CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
KC Holding 2020 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2021
Registreringsdato: 01.05.2021 -
KC Holding 2020 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
WakieWakie & Sons IVS (Nu: WakieWakie & Sons ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.08.2020
Registreringsdato: 18.08.2020
Blå bog (fortsat)
Kristine har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 65% -
Reel ejer
01.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.02.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.12.2018 - 05.08.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.03.2021 - 01.05.2021
Ejerandel: 100%
Kristine Cholewa ejer desuden også holdingselskabet Cholewa Investment Company ApS (ejer lige nu 65%). Gennem holdingselskabet Cholewa Investment Company ApS ejes der også andele i WakieWakie & Sons ApS (20-24.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kristine Cholewa, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS landede et overskud på 1.775' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS landede et underskud på 373' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.775' DKK (CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 504' DKK (China Outsourcing Company IVS (Nu: MA-DE Manufacturing & Design ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.636' DKK (CHOLEWA BUSINESS CONSULTING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.048' DKK (WakieWakie & Sons ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Michael Peter Cholewa.