Veljo Jovanovic
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ACCEDO HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.140' DKK BUCH & HOLM A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2' DKK ACCEDO HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 17.520' DKK BUCH & HOLM A/S (2020-21) |
Største gæld: | 18.008' DKK BUCH & HOLM A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos BUCH & HOLM A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af ACCEDO HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1212490458
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 ved ACCEDO HOLDING ApS som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med partnerne at Veljo Jovanovic stiftede ACCEDO HOLDING ApS den dag i december 2007. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Veljo nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.033' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACCEDO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Dennis og Lottes Cykler ApS
Via ACCEDO HOLDING ApS -
BUCH & HOLM A/S
Via ACCEDO HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ACCEDO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
BUCH & HOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
BUCH & HOLM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018 -
BUCH & HOLM A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018 -
BUCH & HOLM A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2015
Registreringsdato: 30.01.2015
Blå bog (fortsat)
Veljo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2015 - 13.12.2018
Bestyrelsesmedlem
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejer
20.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ACCEDO HOLDING ApS
Veljo Jovanovic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ACCEDO HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.414' DKK. Igennem sit holdingselskab ACCEDO HOLDING ApS har Veljo dermed også ejerandele i Dennis og Lottes Cykler ApS (100%) og BUCH & HOLM A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Veljo Jovanovic, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor ACCEDO HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.280' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor ACCEDO HOLDING ApS fremviste et underskud på 2' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 12.436' DKK (BUCH & HOLM A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 12.497' DKK (BUCH & HOLM A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 206' DKK (Dennis og Lottes Cykler ApS).
En af de forbindelser som går igen i Veljo' netværk er Mikkel Holm.