Anne-Marie Juul Ejlersen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | E. JUL EJLERSEN PRODUKTIONSSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.006' DKK N. EILERSEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -2.609' DKK N. EILERSEN A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 80.348' DKK E. JUL EJLERSEN A/S (2020-21) |
Største gæld: | 44.390' DKK N. EILERSEN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos N. EILERSEN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af E. JUL EJLERSEN A/S (19 år 9 måneder) |
Seed: 1899409915
Karrieren som erhvervsperson startede i 2004 i E. JUL EJLERSEN PRODUKTIONSSELSKAB A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne-Marie Juul Ejlersen i 4 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 22. april 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. april 2009.
Bestyrelsesposter (2)
-
E. JUL EJLERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2004 -
E. JUL EJLERSEN INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2004
Tidslinje (12)
-
E. EILERSEN INVEST AF 5/10 2002 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2015
Registreringsdato: 27.05.2015 -
EILERSEN INTERIORS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2014
Registreringsdato: 30.11.2014 -
N. EILERSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2014
Registreringsdato: 30.11.2014
Blå bog (fortsat)
Anne-Marie har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2014 - 27.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2004 - 30.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2004 - 30.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Marie Juul Ejlersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i E. JUL EJLERSEN INVEST A/S der præsenterede et overskud på 13.251' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i E. JUL EJLERSEN INVEST A/S der præsenterede et underskud på 1.760' DKK.
Anne-Marie har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 9 måneder fra 2004 til i dag hos E. JUL EJLERSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anne-Marie' netværk er Bettina Elisabeth Juul Ejlersen Dalskov.