Thomas Sandberg Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | T. P. FINANS, RANDERS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.043' DKK CALENTEGAARDEN ApS (2015-16) |
Største underskud: | -2.561' DKK Rist ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 33.128' DKK CALENTEGAARDEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 28.698' DKK Rist ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos I.P. EJENDOMME, RANDERS ApS (Nu: CIMO Ejendoms Invest ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.S.P. INVEST RANDERS ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 453087839
Det startede for alvor en dag i 2005 hos T. P. FINANS, RANDERS ApS med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Thomas Sandberg Poulsen i 7 år 7 måneder, før stoppet d. 16. august 2012.
I dag arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.472' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
T.S.P. INVEST RANDERS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (18)
-
T.S.P. Rejser ApS
Via T.S.P. INVEST RANDERS ApS -
CALENTEGAARDEN ApS
Via T.S.P. INVEST RANDERS ApS -
T. P. FINANS, RANDERS ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
RANDERS FC HOLDING A/S
Via CALENTEGAARDEN ApS -
RANDERS FC A/S
Via RANDERS FC HOLDING A/S -
SUPERLIGAEN A/S
Via RANDERS FC A/S -
Matchday Production A/S
Via SUPERLIGAEN A/S -
RANDERS FC JOBAKADEMI ApS
Via RANDERS FC A/S -
BUSINESS PARK RANDERS ApS
Via RANDERS FC A/S -
Randers Sports College ApS
Via RANDERS FC A/S -
WINDPARK BAD GANDERSHEIM K/S
Via RANDERS FC HOLDING A/S -
ALANYA GOLF ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
I & I EJENDOMME II ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
I.P. Ejendomme ll ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
Rist ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
Ejendomsselskabet Mulnæs ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
I.P. Ejendomme ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS -
De Evige Minder ApS
Via CALENTEGAARDEN ApS
Direktørposter (2)
-
T.S.P. Rejser ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.10.2017 -
T.S.P. INVEST RANDERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
I. P. INVEST. RANDERS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2018 -
CALENTEGAARDEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
CALENTEGAARDEN ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2018
Registreringsdato: 22.06.2018 -
CALENTEGAARDEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018 -
I. P. INVEST. RANDERS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2018
Registreringsdato: 09.02.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24% -
Bestyrelsesmedlem
09.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
06.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2007 - 09.02.2018
Bestyrelsesmedlem
22.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor T.S.P. INVEST RANDERS ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.211' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor T.S.P. INVEST RANDERS ApS kunne offentliggøre et underskud på 491' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Ivan Valbjørn Poulsen.