Allan Nejbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVO. AF 1.1.1991 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.714' DKK PENTA ADVOKATER HOLDING ApS (Nu: PENTA HOLDING 2022 ApS) (2022) |
Største underskud: | -4.442' DKK BIOCOVER A/S (Nu: BIOCOVER ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 26.753' DKK PENTA ADVOKATER HOLDING ApS (Nu: PENTA HOLDING 2022 ApS) (2022) |
Største gæld: | 27.263' DKK PENTA ADVOKATER A/S (2022) |
Flest årsværk: | 78 årsværk hos PENTA ADVOKATER A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gammelmose ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 1706360214
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2005 ved ADVO. AF 1.1.1991 ApS som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Allan Nejbjerg i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen den 18. juni 2008.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Gammelmose ApS
Ejerandel: 100% -
PAH Advokater Holding ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Hjerrild & Bisgaard ApS
Via Gammelmose ApS -
HB2023 Holding ApS
Via Hjerrild & Bisgaard ApS -
Ejendommen Kongeaadal ApS
Via Gammelmose ApS -
PENTA ADVOKATER A/S
Via PAH Advokater Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ejendommen Kongeaadal ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023 -
Gammelmose ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2008
Bestyrelsesposter (4)
-
FONDEN DET GAMLE APOTHEK I RIBE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2017 -
Hjerrild & Bisgaard ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.12.2010 -
PENTA ADVOKATER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.03.2018 -
PAH Advokater Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (190)
-
Krygermeier Road Freight ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2024
Registreringsdato: 07.08.2024 -
MFN 2020 Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Krygermeier Road Freight ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
13.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Gammelmose ApS -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
09.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Allan Nejbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gammelmose ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.205' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet HB2023 Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Allan Nejbjerg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Allan Nejbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved PENTA ADVOKATER HOLDING ApS (Nu: PENTA HOLDING 2022 ApS) der præsenterede et overskud på 8.714' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved RIBE JAGT OG FISKERI ApS der præsenterede et underskud på 507' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 93 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 8 måneder fra 2010 til i dag hos Hjerrild & Bisgaard ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.552' DKK (PENTA ADVOKATER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (BIOCOVER A/S (Nu: BIOCOVER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.346' DKK (PENTA ADVOKATER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -294' DKK (Storegade 19, Bramming ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Kristian Dalsgaard.