Kim Poulin Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aalborg Portland Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Aalborg Portland A/S (9 år 2 måneder) |
Seed: 188225058
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2009 hos Aalborg Portland Holding A/S (tidligere AALBORG PORTLAND A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kim Poulin Poulsen i 10 måneder, før stoppet d. 31. januar 2010.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Aalborg Portland A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 26.06.2015
Tidslinje (7)
-
AALBORG PORTLAND A/S (Nu: Aalborg Portland Holding A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2015
Registreringsdato: 26.06.2015 -
Aalborg Portland A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2015
Registreringsdato: 26.06.2015 -
AALBORG PORTLAND A/S (Nu: Aalborg Portland Holding A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2013
Registreringsdato: 01.03.2013
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.03.2009 - 31.01.2010
Bestyrelsesmedlem
31.01.2010 - 01.03.2013
Bestyrelsesmedlem
01.03.2013 - 26.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 2 måneder fra 2015 til i dag hos Aalborg Portland A/S.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Henrik Jeppesen.