Johnny Brejner Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | it's IT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.890' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.392' DKK AALBORG SØMANDSHJEM (2018) |
Største egenkapital: | 134.191' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 81.082' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af it's IT A/S (14 år) |
Seed: 1300965148
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2010 ved it's IT A/S (tidligere ITSECURITY A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Johnny Brejner Hansen nu besiddet i 14 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.619' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HHJB ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAGENS A/S
Via HHJB ApS -
HAGENS BALYFA A/S
Via HAGENS A/S -
HAGENS SPRINGS ApS
Via HAGENS A/S
Direktørposter (1)
-
HHJB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
HAGENS BALYFA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2022 -
AALBORG SØMANDSHJEM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.06.2015 -
it's IT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2010 -
HAGENS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.2013
Tidslinje (12)
-
HHJB-0 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
HHJB ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
HHJB-0 ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023
Blå bog (fortsat)
Johnny har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via HAGENS A/S -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2013 - Stadig aktiv
Ejer
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via HHJB ApS -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Brejner Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HHJB ApS (ejer lige nu 34%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.418' DKK. Gennem sit holdingselskab HHJB ApS har Johnny dermed også andele i HAGENS A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Johnny Brejner Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Johnny Brejner Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) der præsenterede et overskud på 32.890' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved AALBORG SØMANDSHJEM der præsenterede et underskud på 1.392' DKK.
Johnny har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år fra 2010 til i dag hos it's IT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 29.012' DKK (HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 686' DKK (BALYFA A/S (Nu: HAGENS BALYFA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 134.191' DKK (HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.221' DKK (ITSECURITY A/S (Nu: it's IT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Johnny' netværk er Henrik Emil Hagens.