Lars Anker Hørsman
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 19' DKK CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 17.638' DKK K/S CLEVELAND ROAD (2022) |
Største gæld: | 29.580' DKK K/S CLEVELAND ROAD (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1958496686
Erhvervskarrieren startede i 2008 i CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS i rollen som Ejer. Lars Anker Hørsman købte en del af virksomheden d. 1. juli 2008 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Lars af: Henrik Mouritzen Christensen, Tommy Lennart Danielsson, Pernille Winkler og 5 andre personer. Hvervet som Ejer har Lars nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 19' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S CLEVELAND ROAD
Via CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS
Repræsentant (1)
-
Grundejergforeningen Gl. Nældebjerggård
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 25.11.2021
Tidslinje (5)
-
Grundejergforeningen Gl. Nældebjerggård
Tilknyttet som repræsentantDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021 -
K/S CLEVELAND ROAD
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2010
Registreringsdato: 17.05.2010 -
K/S CLEVELAND ROAD
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.11.2008
Registreringsdato: 19.11.2008
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
25.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.11.2008 - 17.05.2010
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS kunne fremvise et overskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19' DKK (CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.347' DKK (K/S CLEVELAND ROAD).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 270' DKK (CLEVELAND ROAD KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er John Egelykke Bilsby.